Les meilleures astuces de calcul mental

Vous avez toujours rêvé d'être un pro du calcul mental ? Voici la liste ultime, avec explications, compilant les meilleurs astuces !

Technique
Exemple Explication
Élévation au carré
des nombres finissant par 535² = 1225 
 3(3+1) = 12on multiplie le 1er chiffre par lui-même+1
 12_25 = 1225on accole 25 au résultat
   
des nombres entre 10 et 1914² = 196 
 14+4 = 18on ajoute l’unité à elle-même
 18*10 = 180on multiplie par 10
 4² = 16on élève le chiffre des unités au carré
 180+16 = 196on ajoute les résultats
   
des nombres entre 20 et 2923² = 529 
 3*40 = 120on multiplie l’unité par 40
 3² = 9on élève l’unité au carré
 120+9 = 129on additionne les résultats
 400+129 = 529on ajoute 20², i.e 400
   
des nombres entre 40 et 4948² = 2304 
 50-48 = 2on soustrait le nombre à 50
 25-2 = 23on soustrait le résultat à 25
 2² = 04élever le résultat au carré, si c’est un chiffre, ajouter un 0 devant
 23_04 = 2304on accole les résultats
   
des nombres entre 50 et 5953² = 2809 
 25+3 = 28on ajoute 25 aux unités
 3² = 09élever le résultat au carré, si c’est un chiffre, ajouter un 0 devant
 28_09 = 2809on accole les résultats
   
des nombres entre 90 et 9997² = 9409 
 100-97 = 3on soustrait le nombre à 100
 97-3 = 94on soustrait le résultat au nombre original
 3² = 09élever le résultat au carré, si c’est un chiffre, ajouter un 0 devant
 94_09 = 9409on accole les résultats
   
des nombres entre 100 et 109103² = 10609 
 103 + 3 = 106ajouter le nombre au chiffre des unités
 3² = 09élever les unités au carré, si c’est un chiffre, ajouter un 0 devant
 106_09 = 10609on accole les résultats
   
Multiplication  
Multiplication d’un nombre à 2 chiffres par 1135 * 11 = 385 
 3 + 5 = 8on additionne les 2 chiffres entre eux
 3_8_5 = 385placer le résultat entre les 2 chiffres
   
 78 * 11 = 858 
 7 + 8 = 15on additionne les 2 chiffres entre eux
 7 + 1 = 8ajouter une retenue de 1 quand le résultat dépasse 9
 8_5_8 = 858placer le résultat entre ces 2 chiffres
   
Multiplication par 458*4 = 232 
 58*2 = 116on multiplie par deux
 116*2 = 232puis une nouvelle fois par deux
   
Multiplication par 956 * 9 = 504 
 56 * 10 = 560on multiplie le nombre par 10
 560 – 56 = 504retirer le nombre au résultat
   
des nombres entre 11 et 1914*18 = 252 
 18+4 = 22on ajoute le plus grand nombre au chiffre des unités de l’autre nombre
 22*10 = 220on ajoute un 0 à la fin du résultat (x10)
 8*4 = 32on multiplie entre eux les chiffres des unités des deux nombres
 220+32 = 252on ajoute les résultats
   
2 nombres de 2 chiffres dont les dizaines sont égales et dont la somme des chiffres des unités est 1023*27 = 621 
 2*(2+1) = 6on multiplie le chiffre des dizaines par lui-même+1
 3*7 = 21on multiplie le chiffre des unités entre eux
si le résultat est un chiffre, ajouter un 0 devant
 6_21 = 621on accole les résultats
   
des nombres à 2 chiffres finissant par 151*31 = 1581 
 5*3 = 15multiplier les dizaines
 5+3 = 8ajouter les dizaines
 15_8 = 158accoler les deux résultats
 15_8_1 = 1581accoler 1 au résultat précédent
   
Soustraction  
Soustraire de 10001000-567 = 433 
 9-5 = 4soustraire les centaines à 9
 9-6 = 3soustraire les dizaines à 9
 10-7 = 3soustraire les unités à 10
   
Soustraction de nombres, arrondir259-192 = 67 
 192+8 = 200on arrondit 192 à 200
 259-200 = 59on soustrait 200 à 259
 59+8 = 67on corrige
   
Pourcentages  
Pourboire 1 (15%)15% –> 300 = 45 
 300/10 = 30on calcule 10%
 30/2 = 15on calcule 5%
 30+15 = 45on ajoute les deux
   
Pourboire 2 (6%)6% –> 350 = 21 
 6% –> 100 = 6 
 6% –> 300 = 18multiplier le résultat précédent par 3
 6% –> 50 = 3 
 18+3 = 21on ajoute les résultats des deux étapes précédentes

Yoann Allardin

Co-fondateur de Memorease

Pour Partager cet article :

Partager sur facebook
Partager sur twitter

Apprend à mémoriser un arrêt en 2 minutes

Inscrits toi à notre formation gratuite pour doper ta mémoire et exceller en droit :